序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王健 | 99.89362% | 1878.0万 |
2 | 罗坤品 | 0.10638% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王健
|
|
2 |
罗坤品
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
其他 [退出]
|
|
2 | 2017-11-09 | 法人股东 |
乾鼎润泰(上海)股权投资基金管理有限公司 [退出]
|
|
3 | 2017-11-09 | 自然人股东 |
罗坤品王健
|
|
4 | 2014-04-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康浩 [退出]陆景刚 [退出]王健王晶 [退出]
|
|
5 | 2013-12-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
6 | 2013-12-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
罗坤品,王健
|
|
7 | 2013-12-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
8 | 2013-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗坤品 [退出]王健
|
|
9 | 2013-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姬广森, [退出]王健
|
|
10 | 2011-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨云霆
|
|