序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏昭华 | 30% | 90.0万 |
2 | 付国栋 | 30% | 90.0万 |
3 | 敖金龙 | 30% | 90.0万 |
4 | 袁宝成 | 10% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏昭华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
2 | 2021-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
敖金龙 出资 90( + 11.11111% ) 万;付国栋 出资 90( + 11.11111% ) 万;魏昭华 出资 90 万;袁宝成 出资 30 万
|
3 | 2018-02-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
有2名主要人员
|
4 | 2018-02-12 | 章程备案 |
|
肽康生物饲料转股变监事多人章程.doc
|
5 | 2018-02-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
人数5人 [新增]
|
6 | 2017-02-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
300( + 500% )
|
7 | 2017-02-21 | 自然人股东 |
|
敖金龙邓峰付国栋刘力
|
8 | 2016-11-30 | 联络员备案 |
|
敖金龙
|
9 | 2016-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
敖金龙
|
10 | 2016-11-30 | 财务负责人变更 |
|
刘霞
|