序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿达 | 60% | 352.8万 |
2 | 耿玉春 | 40% | 235.2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
耿达
|
|
2 |
耿玉春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丰宏月 [退出]刘丽英 [退出]宗秀珍 [退出]
|
耿达 [新增]耿玉春 [新增]
|
2 | 2015-04-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘丽英
|
耿达
|
3 | 2015-04-23 | 法定代表人 |
刘丽英
|
耿达
|
4 | 2015-04-23 | 自然人股东 |
丰宏月 [退出]刘丽英 [退出]马桂兰 [退出]张敏 [退出]宗秀珍 [退出]
|
耿达 [新增]耿玉春 [新增]
|
5 | 2014-11-13 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张斌英
|
6 | 2014-11-13 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:张斌英 [新增]
|
7 | 2008-06-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
绒毛、肉食加工销售。
|
绒毛、加工销售。
|
8 | 2006-12-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-03-13 至 2006-9-13
|
2006-03-13 至 2016-03-12
|