序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:人民币存、贷款及结算业务;外汇存款、汇款、贷款、兑换业务;国际结算、结汇、售汇业务;从事银行卡业务;办理票据承兑、贴现业务;代理收付款项及代理保险、基金业务;代理兑付、承销政府债券;提供信用证服务及担保;开办个人实物黄金买卖业务;经国务院银行业监督机构批准的其他业务。 一般经营项目:无
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
|
2 | 2022-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘伟
|
周德胜
|
3 | 2021-12-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗科镇南街教育局对面
|
内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗科布尔镇团结路西侧金瑞雅苑东侧金街商业楼(旗政府大楼西北角)
|
4 | 2021-07-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵斯达
|
刘伟
|
5 | 2020-06-24 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(2200)
|
股份有限公司分公司(上市)(2210)
|
6 | 2020-06-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘树坤
|
赵斯达
|
7 | 2017-10-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
任钦达赖
|
刘树坤
|
8 | 2017-05-08 | 财务负责人 |
|
刘慧琴
|
9 | 2015-02-12 | 负责人 |
张富春
|
任钦达赖
|