序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中财国业投资(北京)有限公司 | 100% | 10000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜树林
|
|
2 |
张成贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-06 | 章程备案 |
经营期限10年
|
经营期限:长期
|
2 | 2019-03-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10年
|
长期
|
3 | 2019-02-15 | 临时增加 |
|
|
4 | 2019-02-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
翟玉坤
|
杜树林
|
5 | 2019-02-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张成贵(监事),翟玉坤(经理,执行董事) [退出]
|
张成贵(监事),杜树林(经理,执行董事) [新增]
|
6 | 2019-01-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
|
7 | 2019-01-08 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-01-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨和平出资8500万,东乌珠穆沁旗华源能源有限公司出资1500万 [退出]
|
中财国业投资(北京)有限公司 [新增]
|
9 | 2019-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟玉坤(执行董事,经理),赵涛(监事) [退出]
|
张成贵(监事), [新增]翟玉坤(执行董事,经理)
|
10 | 2019-01-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宋双平 [退出]刘志全 [退出]
|
中财国业投资(北京)有限公司 [新增]
|