序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘继明 | 60% | 300.0万 |
2 | 李秀兰 | 20% | 100.0万 |
3 | 刘伟 | 20% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李全生
|
|
2 |
刘伟
|
|
3 |
李秀兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘继明
|
李全生
|
2 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李秀兰(监事),刘伟(总经理),刘继明(执行董事) [退出]
|
李秀兰(监事),刘伟(总经理),李全生(执行董事) [新增]
|
3 | 2017-07-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2008-07-23 至 2017-07-22
|
2008-07-23 至 2027-07-22
|
4 | 2017-07-21 | 营业期限 |
2017-07-22
|
2027-07-22
|
5 | 2017-06-12 | 联络员备案 |
刘伟
|
冀荣来
|
6 | 2017-06-12 | 主管部门(出资人) |
刘伟
|
冀荣来
|
7 | 2015-06-08 | 联络员备案 |
姓名:赵振东
|
姓名:李敏 身
|
8 | 2015-06-08 | 主管部门(出资人) |
姓名:赵振东 [退出]
|
姓名:李敏
身 [新增]
|
9 | 2014-10-08 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:赵振东
|
10 | 2014-10-08 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:赵振东 [新增]
|