序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 | 66.25% | 10600.0万 |
2 | 霍庆华 | 33.75% | 5400.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦玉明
|
|
2 |
孙永禄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
霍庆华阿拉善盟裕昌企业管理合伙企业 [退出]内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司阿拉善盟丰利企业管理合伙企业 [退出]阿拉善盟福泰企业管理合伙企业 [退出]
|
霍庆华内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司
|
2 | 2019-09-17 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙永禄(监事),胡风山(经理), [退出]陈学伟(执行董事) [退出]
|
秦玉明(执行董事,经理), [新增]孙永禄(监事)
|
4 | 2019-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈学伟
|
秦玉明
|
5 | 2017-11-09 | 登记机关变更 |
阿拉善盟市场监督管理局
|
阿拉善盟市场监督管理局经济技术开****分局
|
6 | 2017-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡风山霍庆华 [退出]孙永禄
|
陈学伟 [新增]胡风山孙永禄
|
7 | 2017-10-25 | 其他事项备案 |
2016-10-28
|
2017-10-25
|
8 | 2017-10-25 | 负责人变更 |
霍庆华 [退出]
|
陈学伟 [新增]
|
9 | 2017-10-25 | 法定代表人 |
霍庆华
|
陈学伟
|
10 | 2016-10-28 | 注册资本(金)变更 |
36000
|
16000( - 55.55556% )
|