序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王冰冰 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 唐可 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-05-24
|
|
2 | 2018-11-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
30
|
|
3 | 2015-01-07 | 登记机关变更 |
大连市工商行政管理局
|
|