序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢应彬 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 卢云翔 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢应彬
|
|
2 |
卢云翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-02-08
|
2042-02-08
|
2 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢应彬执行董事兼总经理刘磊监事 [退出]
|
卢应彬执行董事兼总经理卢云翔监事 [新增]
|
3 | 2018-12-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张日升; [退出]
|
卢应彬; [新增]卢云翔; [新增]
|
4 | 2018-12-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2018-12-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
货物进出口、技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);代理进出口业务;经济信息咨询***
|
货物进出口、技术进出口、国内一般贸易;代理进出口业务;经济信息咨询***
|
6 | 2016-11-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2016-11-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张日升;刘磊; [退出]
|
张日升;
|
8 | 2016-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张日升
|
卢应彬
|
9 | 2016-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张日升执行董事兼总经理 [退出]刘磊监事
|
卢应彬执行董事兼总经理 [新增]刘磊监事
|
10 | 2014-12-18 | 登记机关变更 |
大连市工商行政管理局
|
大连市中山区工商行政管理局
|