序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张凤清 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 丁广华 | 50% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔艳华
|
|
2 |
范海滨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁广华监事 [退出]张凤清执行董事 [退出]张凤清经理 [退出]
|
崔艳华经理 [新增]崔艳华执行董事 [新增]范海滨监事 [新增]
|
3 | 2022-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张凤清
|
崔艳华
|
4 | 2022-08-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丁广华; [退出]张凤清; [退出]
|
崔艳华; [新增]
|
5 | 2021-08-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海城市兴海管理区站前街立新委
|
辽宁省鞍山市海城市响堂管理区杨家村
|
6 | 2019-01-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴晓梅; [退出]吴晓荣; [退出]
|
崔显书; [新增]丁广华; [新增]
|
7 | 2019-01-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴晓梅
|
崔显书
|
8 | 2019-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴晓荣监事 [退出]吴晓梅执行董事兼总经理 [退出]
|
丁广华监事 [新增]崔显书执行董事兼经理 [新增]
|
9 | 2017-11-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2017-11-30
|
2022-11-30
|
10 | 2016-05-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
道路货物运输:普通货运;货物专用运输(许可证有效期至2015-10-30)
|
道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)、货物专用运输(其他)
|