序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱文庆 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱文庆
|
|
2 |
孙宗洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-11-05
|
2033-11-05
|
2 | 2018-11-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-11-05
|
2033-11-05
|
3 | 2011-06-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) |
2011-06-30
|
2018-11-05
|
4 | 2011-06-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-06-30
|
2018-11-05
|
5 | 2011-06-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-06-30
|
2018-11-05
|
6 | 2008-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1史玉春监事;2赵久香执行董事兼总经理;
|
1孙宗洁监事;2朱文庆执行董事兼总经理;
|
7 | 2008-06-12 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1贾欣欣;2史玉春;3赵久香;4赵久忠;
|
1朱文庆;
|
8 | 2008-06-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1史玉春;2赵久忠;3贾欣欣;4赵久香;
|
1朱文庆;
|
9 | 2008-06-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵久香
|
朱文庆
|
10 | 2008-06-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
赵久香
|
朱文庆
|