序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春蕾 | 95% | 1900.0万人民币 |
2 | 刘露露 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春蕾
|
|
2 |
刘露露
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李春蕾;朱安国; [退出]
|
李春蕾;刘露露; [新增]
|
2 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春蕾经理李春蕾执行董事朱安国监事 [退出]
|
李春蕾经理李春蕾执行董事刘露露监事 [新增]
|
3 | 2019-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春蕾经理李春蕾执行董事张银萍监事 [退出]
|
李春蕾经理李春蕾执行董事朱安国监事 [新增]
|
4 | 2019-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张银萍监事孙宏执行董事 [退出]孙宏经理 [退出]
|
李春蕾经理 [新增]李春蕾执行董事 [新增]张银萍监事
|
5 | 2019-07-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙宏
|
李春蕾
|
6 | 2019-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林海监事 [退出]孙宏执行董事兼总经理
|
张银萍监事 [新增]孙宏执行董事孙宏经理
|
7 | 2019-07-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林海; [退出]张银萍;
|
孙宏; [新增]张银萍;
|
8 | 2019-03-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000
|
2000( + 100% )
|
9 | 2018-04-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-08-07
|
|
10 | 2018-04-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
1000( + 900% )
|