序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张玉霞 | 50% | 50万 |
2 | 渠克义 | 50% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
渠克义
|
|
2 |
张玉霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
8
|
|
2 | 2015-05-25 | 经营范围变更 |
电力设备、机械设备、煤炭设备、电力金具;机械配件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
3 | 2015-02-06 | 经营范围变更 |
电力设备、机械设备、煤炭设备、电力金具X***
|
|
4 | 2012-11-28 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:刘淑兰 出资额:50万元;, [退出]股东名称:渠克义出资额:50万元;
|
|
5 | 2012-11-28 | 董事备案 |
刘淑兰,监事 [退出]渠克义,执行董事
|
|
6 | 2012-03-15 | 经营范围变更 |
电力设备、机械设备、煤炭设备、加工、铆焊、锻造;电力金具、防水涂料生产、加工(凭相关许可证经营);防腐工程;冲压;装璜(凭资质证经营)X***
|
|
7 | 2010-07-16 | 注册资本(金)变更 |
50.0万元
|
|
8 | 2010-07-16 |
50.0
|
|
|
9 | 2010-07-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008-03-06
|
|
10 | 2010-07-16 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:刘淑兰 出资额:25万元;,股东名称:渠克义出资额:25万元;
|
|