序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李晶 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 王显文 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晶
|
|
2 |
王宇鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绥化陆航汽车销售服务有限公司安达分公司
|
李海涛 | 2020-10-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
黑龙江省绥化市经济开****区兴绥路40号
|
黑龙江省绥化市北林区丰泽锦源小区22号楼2号商服
|
2 | 2022-03-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-12-21 | 分公司/分支机构备案 |
绥化陆航汽车销售服务有限公司安达分公司;
|
绥化陆航汽车销售服务有限公司安达分公司;
|
4 | 2021-09-26 | 分公司/分支机构备案 |
绥化陆航汽车销售服务有限公司安达分公司;
|
绥化陆航汽车销售服务有限公司安达分公司;
|
5 | 2021-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李晶;李海涛; [退出]
|
李晶;王显文; [新增]
|
6 | 2021-09-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2021-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李晶:65%;李海涛:35%; [退出]
|
李晶:99%;王显文:1%; [新增]
|
8 | 2020-10-12 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
绥化陆航汽车销售服务有限公司安达分公司;
|