序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京益有容咨询有限公司 | 40% | 400万(元) |
2 | 卓阳投资有限公司 | 30% | 300万(元) |
3 | 和利时(北京)投资有限公司 | 30% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史洪源
|
董事长 |
2 |
娄丹洁
|
监事 |
3 |
胡允聪
|
副董事长 |
4 |
邵柏庆
|
总经理,董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
娄丹洁,邵柏庆,史洪源*,胡允聪
|
娄丹洁,邵柏庆,史洪源*,胡允聪
|
2 | 2013-10-31 | 经营范围 |
工业自动控制系统装置及自动控制产品的研究、设计、开****、委托生产;销售自产产品;计算机软件技术、机器控制技术、运动控制器技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务。
|
生产工业自动控制系统装置及自动控制产品;工业自动控制系统装置及自动控制产品的研究、设计、开****;销售自产产品;计算机软件技术、机器控制技术、运动控制器技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(领取本执照后,应到市商务委备案。)
|
3 | 2013-06-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 史洪源* 董事长; 4 史洪源* 总经理; 3 邵柏庆 董事; 5 娄丹洁 监事; 2 孙红琦 副董事长;
|
2 胡允聪 副董事长;1 史洪源* 董事长; 4 史洪源* 总经理; 3 邵柏庆 董事; 5 娄丹洁 监事;
|
4 | 2012-04-13 | 经营范围 |
计算机软件技术、机器控制技术、运动控制器技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务。
|
工业自动控制系统装置及自动控制产品的研究、设计、开****、委托生产;销售自产产品;计算机软件技术、机器控制技术、运动控制器技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务。
|
5 | 2012-03-13 | 实缴的出资额 |
1 北京益有容咨询有限公司 400 法人股东; 2 和利时(北京)投资有限公司 300 法人股东; 3 卓阳投资有限公司 300 其他非自然人投资者;
|
1 北京益有容咨询有限公司 400 法人股东; 2 和利时(北京)投资有限公司 300 法人股东; 3 卓阳投资有限公司 300 其他非自然人投资者;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |