序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 100% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱鹏博
|
财务负责人,执行董事,经理 |
2 |
迟雪松
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
罗昆,朱鹏博*
|
张艳兵,朱鹏博*
|
2 | 2021-04-30 | 法定代表人 |
马宏胜
|
朱鹏博
|
3 | 2021-04-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
罗昆,马宏胜*
|
罗昆,朱鹏博*
|
4 | 2019-08-09 | 经营范围 |
技术推广服务;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备;租赁计算机、通讯设备;互联网信息服务;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2018-12-24 | 法定代表人 |
吴亚洲
|
马宏胜
|
6 | 2018-12-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴亚洲*,赵凯
|
罗昆,马宏胜*
|
7 | 2017-09-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴亚洲,杨永强*,赵凯
|
吴亚洲*,赵凯
|
8 | 2017-09-21 | 法定代表人 |
杨永强
|
吴亚洲
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |