序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玫 | 52% | 26万(元) |
2 | 窦强 | 48% | 24万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玫
|
经理,执行董事 |
2 |
窦强
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘玫*,张晓琼
|
刘玫*,窦强
|
2 | 2017-11-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
梁军芳,刘玫*
|
刘玫*,张晓琼
|
3 | 2016-04-11 | 法定代表人 |
唐倩
|
刘玫
|
4 | 2016-04-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
梁军芳,唐倩*,锡月荣
|
梁军芳,刘玫*
|
5 | 2016-04-11 | 投资人 |
锡月荣,自然人股东,窦强,自然人股东
|
刘玫,自然人股东,窦强,自然人股东
|
6 | 2016-01-12 | 经营范围 |
从事房地产经纪业务;房地产信息咨询。
|
从事房地产经纪业务;房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
7 | 2011-09-21 | 法定代表人 |
窦强
|
唐倩
|
8 | 2011-09-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 锡月荣 执行董事 2 窦强* 经理 3 梁军芳 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 锡月荣 执行董事 2 唐倩* 经理 3 梁军芳 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 |