序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康秀芬 | 15% | 45万(元) |
2 | 陈刚 | 85% | 255万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周围
|
监事 |
2 |
陈刚
|
执行董事 |
3 |
陈立平
|
经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司二十二分部
|
陈立平 | 2008-08-27 |
2 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司光明桥分部
|
陈立平 | 2005-11-10 |
3 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司十一分部
|
陈立平 | 2006-01-19 |
4 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司十九分部
|
陈刚 | 2007-11-21 |
5 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司十二分部
|
陈立平 | 2007-10-11 |
6 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司十八分部
|
陈立平 | 2007-12-13 |
7 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司十里河分部
|
陈刚 | 2006-04-12 |
8 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司第三分部
|
陈立平 | 2006-01-19 |
9 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司第二分部
|
陈立平 | 2007-05-14 |
10 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司红领巾桥分部
|
康秀芬 | 2006-01-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-04 | 经营范围 |
物业管理;住房租赁经营;投资咨询;经济贸易咨询;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
物业管理;住房租赁经营;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);清洁服务(不含餐具消毒);包装装潢设计;工艺美术设计;专业承包;日用电器修理(不符合家用电子电器维修业服务经营规范不得开展经营活动);工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2020-12-04 | 法定代表人 |
陈立平
|
陈刚
|
3 | 2020-12-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈立平*,周围
|
陈刚*,陈立平,周围
|
4 | 2020-07-09 | 企业名称 |
北京万邦恒泰投资顾问有限责任公司
|
北京润邦安家物业管理有限责任公司
|
5 | 2020-07-09 | 住所 |
北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园D座(住宅)楼402室
|
北京市朝阳区农光南里1号楼16层1608内3
|
6 | 2020-07-09 | 经营范围 |
投资咨询;经济贸易咨询;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
物业管理;住房租赁经营;投资咨询;经济贸易咨询;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
7 | 2012-05-29 | 经营范围 |
从事房地产经纪业务。
|
投资咨询;经济贸易咨询;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。
|
8 | 2012-05-29 | 企业名称 |
北京润邦房地产经纪有限责任公司
|
北京万邦恒泰投资顾问有限责任公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |