序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京华美桥视觉科技有限公司 | 90% | 5,400万(元) |
2 | 神之水滴国际酒业(北京)有限公司 | 10% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冉保会
|
执行董事 |
2 |
夏国平
|
总经理 |
3 |
张长龙
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 投资人 |
北京华美桥视觉科技有限公司,企业法人,龙乡葡萄酒业(北京)有限公司,企业法人
|
北京华美桥视觉科技有限公司,企业法人,神之水滴国际酒业(北京)有限公司,企业法人
|
2 | 2022-01-28 | 营业期限 |
-
|
-
|
3 | 2022-01-28 | 投资人 |
莱恩堡投资控股(北京)有限公司,法人股东
|
北京华美桥视觉科技有限公司,企业法人,龙乡葡萄酒业(北京)有限公司,企业法人
|
4 | 2022-01-28 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2022-01-28 | 股东改变姓名或名称 |
莱恩堡投资控股(北京)有限公司,法人股东
|
北京华美桥视觉科技有限公司,企业法人,龙乡葡萄酒业(北京)有限公司,企业法人
|
6 | 2014-03-04 | 投资人 |
夏国平,自然人股东,张长龙,自然人股东
|
莱恩堡投资控股(北京)有限公司,法人股东
|
7 | 2014-03-04 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(法人独资)
|
8 | 2006-06-27 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
北京中益润福石油化工有限公司
|
中润通石油化工有限责任公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |