序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京上源汇通投资中心(有限合伙) | 90% | 1,007.1万(元) |
2 | 北京拓峰科技开****有限责任公司 | 10% | 111.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘忠志
|
监事 |
2 |
吴鹏
|
董事 |
3 |
张位峰
|
监事 |
4 |
张勇
|
董事 |
5 |
李明月
|
监事会主席 |
6 |
虞彤
|
董事长,经理 |
7 |
赵许博
|
董事 |
8 |
韩敬华
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 经营范围 |
水处理技术开****;技术咨询、转让、服务;技术推广;销售环保设备、水处理设备;工程勘察设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
水处理技术开****;技术咨询、转让、服务;技术推广;销售环保设备、水处理设备;工程勘察设计;水污染治理(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2022-01-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
韩敬华,李明月,刘忠志,宋金成,虞彤*,张位峰,张勇,赵许博
|
韩敬华,李明月,刘忠志,吴鹏,虞彤*,张位峰,张勇,赵许博
|
3 | 2021-07-09 | 住所 |
北京市西城区新街口外大街28号102号楼419号
|
北京市西城区新街口外大街28号C座6层606号
|
4 | 2021-07-09 | 法定代表人 |
宋金成
|
虞彤
|
5 | 2021-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔小龙,韩敬华,李明月,刘忠志,宋金成*,虞彤*,张勇,赵许博
|
韩敬华,李明月,刘忠志,宋金成,虞彤*,张位峰,张勇,赵许博
|
6 | 2020-12-02 | 注册资本 |
1607.1万
|
2107.1万
|
7 | 2020-10-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔小龙,韩敬华,李明月,刘忠志,罗巨厥,宋金成*,虞彤*,张勇
|
崔小龙,韩敬华,李明月,刘忠志,宋金成*,虞彤*,张勇,赵许博
|
8 | 2017-08-01 | 经营范围 |
水处理技术开****;技术咨询、转让、服务;零售环保设备、水处理设备;工程勘察设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
水处理技术开****;技术咨询、转让、服务;技术推广;销售环保设备、水处理设备;工程勘察设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
9 | 2017-08-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔小龙,贾中华,李明月,秦庆华,宋金成*,吴跃,虞彤*,张勇
|
崔小龙,韩敬华,李明月,刘忠志,罗巨厥,宋金成*,虞彤*,张勇
|
10 | 2017-08-01 | 注册资本 |
1007.1万
|
1607.1万
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |