序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中创金控商贸有限公司 | 100% | 100,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋安芳
|
经理,执行董事 |
2 |
宋安龙
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中创尊汇集团有限公司锦州分公司
|
宋安芳 | 2020-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋安芳*,张晓瑜
|
宋安芳*,宋安龙
|
2 | 2021-04-13 | 法定代表人 |
宋安龙
|
宋安芳
|
3 | 2021-04-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋安龙*,张晓瑜
|
宋安芳*,张晓瑜
|
4 | 2021-03-08 | 住所 |
北京市海淀区西土城路1号院6号楼5层503-1
|
北京市海淀区西三旗沁春家园1号楼、2号楼、3号楼2层201-2081
|
5 | 2021-01-07 | 法定代表人 |
王光辉
|
宋安龙
|
6 | 2021-01-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
王光辉*,张晓瑜
|
宋安龙*,张晓瑜
|
7 | 2018-06-11 | 注册资本 |
10000万
|
100000万
|
8 | 2018-03-27 | 投资人 |
北京京驰资本管理有限公司,法人股东
|
中创金控商贸有限公司,法人股东
|
9 | 2018-01-10 | 住所 |
北京市丰台区南四环西路188号一区1号楼1501室
|
北京市海淀区西土城路1号院6号楼5层503-1
|
10 | 2018-01-10 | 登记管辖变更 |
北京市市场监督管理局
|
北京市海淀区市场监督管理局
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |