序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 德洋产业株式会社 | 60% | 444.0万美元 |
2 | 中国化工装备有限公司 | 40% | 296万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐晖
|
|
2 |
丁英赞
|
|
3 |
邢庆桐
|
|
4 |
金基哲
|
|
5 |
金亨锡
|
|
6 |
李世群
|
|
7 |
朴成浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔元泽, [退出]丁英赞,金亨锡,金基哲,李世群,唐晖*,邢庆桐
|
丁英赞,金亨锡,金基哲,李世群,朴成浩, [新增]唐晖*,邢庆桐
|
2 | 2020-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯建国 董事长;丁英赞 副董事长;金亨锡 董事;唐晖 董事;金基哲 董事;金亨锡 总经理;邢庆桐 监事;崔元泽 监事
|
|
3 | 2020-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔元泽,丁英赞,冯建国*, [退出]金亨锡,金基哲,唐晖, [退出]邢庆桐
|
崔元泽,丁英赞,金亨锡,金基哲,李世群, [新增]唐晖*, [新增]邢庆桐
|
4 | 2020-06-03 | 法定代表人 |
冯建国
|
唐晖
|
5 | 2020-03-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯建国 董事长;具判奎 副董事长; [退出]朴洪培 董事; [退出]尹盛熙 董事; [退出]金基哲 董事;唐晖 董事;杨敬慧 董事; [退出]朴洪培 总经理; [退出]邢庆桐 监事;崔元泽 监事
|
冯建国 董事长;丁英赞 副董事长; [新增]金亨锡 董事; [新增]唐晖 董事;金基哲 董事;金亨锡 总经理; [新增]邢庆桐 监事;崔元泽 监事
|
6 | 2020-03-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔元泽,冯建国*,金基哲,具判奎, [退出]朴洪培, [退出]唐晖,邢庆桐,杨敬慧, [退出]尹盛熙 [退出]
|
崔元泽,丁英赞, [新增]冯建国*,金亨锡, [新增]金基哲,唐晖,邢庆桐
|
7 | 2020-03-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯建国* 董事长具判奎 副董事长 [退出]朴洪培 董事 [退出]尹盛熙 董事 [退出]金基哲 董事唐晖 董事杨敬慧 董事 [退出]朴洪培 总经理 [退出]邢庆桐 监事崔元泽 监事
|
冯建国* 董事长丁英赞 副董事长 [新增]金亨锡 董事 [新增]唐晖 董事金基哲 董事金亨锡 总经理 [新增]邢庆桐 监事崔元泽 监事
|
8 | 2019-08-06 | 住所 |
北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2167号
|
北京市昌平区南口镇马坊村西侧1号楼1层附属用房层,2层二层,1层一层
|
9 | 2018-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯建国 董事长;具判奎 副董事长;唐晖 董事;金基哲 董事;杨敬慧 董事;尹盛熙 董事;李德根 董事; [退出]李德根 总经理; [退出]邢庆桐 监事;崔元泽 监事
|
冯建国 董事长;具判奎 副董事长;朴洪培 董事; [新增]尹盛熙 董事;金基哲 董事;唐晖 董事;杨敬慧 董事;朴洪培 总经理; [新增]邢庆桐 监事;崔元泽 监事
|
10 | 2018-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔元泽,冯建国*,金基哲,具判奎,李德根, [退出]唐晖,邢庆桐,杨敬慧,尹盛熙
|
崔元泽,冯建国*,金基哲,具判奎,朴洪培, [新增]唐晖,邢庆桐,杨敬慧,尹盛熙
|