序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁艳刚 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁艳刚
|
|
2 |
田一菲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 住所 |
北京市石景山区八大处路49号院6号楼五层544号
|
北京市石景山区实兴大街7号1幢1133号(集群注册)
|
2 | 2020-08-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
田继光 执行董事; [退出]田继光 经理; [退出]田一菲 监事
|
梁艳刚 执行董事; [新增]梁艳刚 经理; [新增]田一菲 监事
|
3 | 2020-08-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
田继光*, [退出]田一菲
|
梁艳刚*, [新增]田一菲
|
4 | 2020-08-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
田继光* 执行董事 [退出]田继光* 经理 [退出]田一菲 监事
|
梁艳刚* 执行董事 [新增]梁艳刚* 经理 [新增]田一菲 监事
|
5 | 2020-08-13 | 投资人 |
田继光 自然人股东 [退出]
|
梁艳刚 自然人股东 [新增]
|
6 | 2020-08-13 | 法定代表人 |
田继光
|
梁艳刚
|
7 | 2020-04-13 | 注册资本 |
80
|
600( + 650% )
|
8 | 2020-04-13 | 注册资本 |
80万
|
600万( + 650% )
|
9 | 2020-04-13 | 注册资本 |
80万元
|
600万元( + 650% )
|
10 | 2019-10-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
于丽华, [退出]张小龙* [退出]
|
田继光*, [新增]田一菲 [新增]
|