序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国航天科工集团有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘婷
|
|
2 |
杜雪娟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国航天工业供销总公司汽车配件经营门市部
|
肖国强 | 1996-08-27 |
2 |
南宁航天供销公司
|
王大庆 | 1992-09-16 |
3 |
中国航天工业供销深圳公司
|
王大庆 | 1986-10-09 |
4 |
北京航天建筑材料供销公司
|
||
5 |
北京航远航空服务部
|
||
6 |
内蒙古航天工业供销经理部
|
||
7 |
中国航天工业供销哈尔滨公司
|
||
8 |
北京航天工业机电销售部
|
||
9 |
北京航天物资储运库
|
||
10 |
北京航远航空服务公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜雪娟,刘芳* [退出]
|
杜雪娟,刘婷* [新增]
|
2 | 2020-11-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘芳* 执行董事 [退出]刘芳* 总经理 [退出]杜雪娟 监事
|
刘婷* 执行董事 [新增]刘婷* 经理 [新增]杜雪娟 监事
|
3 | 2020-11-11 | 法定代表人 |
刘芳
|
刘婷
|
4 | 2020-07-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓斌, [退出]李沈军* [退出]
|
杜雪娟, [新增]刘芳* [新增]
|
5 | 2020-07-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
李沈军* 执行董事 [退出]李沈军* 总经理 [退出]邓斌 监事 [退出]
|
刘芳* 执行董事 [新增]刘芳* 总经理 [新增]杜雪娟 监事 [新增]
|
6 | 2020-07-08 | 法定代表人 |
李沈军
|
刘芳
|
7 | 2017-12-07 | 股东改变姓名或名称 |
中国航天科工集团公司 企业法人
|
中国航天科工集团有限公司 企业法人 [名称变更]
|
8 | 2017-12-07 | 股东改变姓名或名称 |
中国航天科工集团公司 [退出]
|
中国航天科工集团有限公司 [新增]
|
9 | 2017-10-17 | 注册资本 |
3242.5万
|
3000万( - 7.4788% )
|
10 | 2017-10-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
魏丽娜*
|
邓斌, [新增]李沈军* [新增]
|