序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 股东改变姓名或名称 |
北京诚志融晟资产管理公司,企业法人,葛海垣,自然人股东,康克龙,自然人股东,王丽萍,自然人股东,武凡,自然人股东,徐瑞,自然人股东,尹宝良,自然人股东,中民国际经济合作公司,社团法人
|
葛海垣,自然人股东,康克龙,自然人股东,王丽萍,自然人股东,武凡,自然人股东,徐瑞,自然人股东,尹宝良,自然人股东,中民国际经济合作公司,社团法人,中招资产管理有限公司,企业法人
|
2 | 2018-11-05 | 法定代表人 |
康克龙
|
陈大海
|
3 | 2018-11-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
葛海垣,康克龙*,王丽萍,武凡,许冠宇,尹宝良
|
陈大海*,陈云,葛海垣,王丽萍,武凡,尹宝良
|
4 | 2015-07-08 | 投资人 |
北京诚志融晟资产管理公司,企业法人,葛海垣,自然人股东,王丽萍,自然人股东,武凡,自然人股东,尹宝良,自然人股东,中民国际经济合作公司,社团法人
|
北京诚志融晟资产管理公司,企业法人,葛海垣,自然人股东,康克龙,自然人股东,王丽萍,自然人股东,武凡,自然人股东,徐瑞,自然人股东,尹宝良,自然人股东,中民国际经济合作公司,社团法人
|
5 | 2014-09-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
葛海垣,康克龙*,刘协和,王丽萍,武凡,尹宝良
|
葛海垣,康克龙*,王丽萍,武凡,许冠宇,尹宝良
|
6 | 2012-09-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
2 王丽萍 副董事长; 4 葛海垣 董事; 3 武凡 董事; 7 尹宝良 监事;1 刘协和 董事长; 5 康克龙* 董事; 6 康克龙* 总经理;
|
2 王丽萍 副董事长; 4 葛海垣 董事; 3 武凡 董事; 7 尹宝良 监事;1 刘协和 董事长; 5 康克龙* 董事; 6 康克龙* 总经理;
|
7 | 2012-09-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
2 王丽萍 副董事长; 3 葛海垣 董事; 5 武凡 董事; 7 尹宝良 监事;1 谢荣全 董事长; 4 康克龙* 董事; 6 康克龙* 总经理;
|
2 王丽萍 副董事长; 4 葛海垣 董事; 3 武凡 董事; 7 尹宝良 监事;1 刘协和 董事长; 5 康克龙* 董事; 6 康克龙* 总经理;
|
8 | 2010-08-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
2 王丽萍 副董事长; 5 葛海垣 董事; 3 武凡 董事; 7 尹宝良 监事;1 谢荣全 董事长; 4 康克龙* 董事; 6 康克龙* 总经理;
|
2 王丽萍 副董事长; 3 葛海垣 董事; 5 武凡 董事; 7 尹宝良 监事;1 谢荣全 董事长; 4 康克龙* 董事; 6 康克龙* 总经理;
|
9 | 2006-03-23 | 经营范围变更 |
建筑招投标代理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。(实缴注册资本1000万元;其中“建筑招投标代理”需要取得批准之后,方可经营。)
|
建筑招标代理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
|
10 | 2005-10-24 | 经营范围变更 |
自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。(实缴注册资本1000万元)
|
建筑招投标代理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。(实缴注册资本1000万元;其中“建筑招投标代理”需要取得批准之后,方可经营。)
|