序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨卫峰 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨卫峰
|
|
2 |
杨文佐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-27 | 企业住所变更 |
苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼5661室
|
苏州市吴中区木渎镇大运商业广场1幢1702号
|
2 | 2020-07-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张雪红
|
杨卫峰
|
3 | 2020-07-16 | 股东变更 |
张雪红 [退出]
|
杨卫峰 [新增]
|
4 | 2020-07-16 | 法定代表人变更 |
张雪红
|
杨卫峰
|
5 | 2018-05-07 | 企业住所变更 |
苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼510室
|
苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼5661室
|
6 | 2017-05-03 | 经营范围 |
销售:机电产品、机械设备及配件、五金工具、电线电缆、电子产品、水管阀门、日用百货、印刷器材、化工产品(非危险品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
研****、销售:机电产品、机械设备及配件、五金工具;销售:电器、电线电缆、电子产品、水管阀门、日用百货、印刷器材、非危险化工产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-05-03 | 企业住所变更 |
苏州市城北西路1599号E5幢202室
|
苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼510室
|
8 | 2015-10-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2015-10-27 | 股东变更 |
张雪红刘大军 [退出]王建怀 [退出]
|
张雪红
|
10 | 2015-10-27 | 注册资本变更 |
50.000000
|
100.000000( + 100% )
|