序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董政 | 95% | 760.95万人民币 |
2 | 王磊 | 5% | 40.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董政
|
|
2 |
王磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-08 | 投资人(股权)备案 |
股东: 翟俊, **.**万; [退出]董政, ***.**万;组织机构: 翟俊 职务: 监事; [退出]董政 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 王磊, **.**万; [新增]董政, ***.**万;组织机构: 董政 职务: 执行董事兼总经理;王磊 职务: 监事; [新增]
|
2 | 2015-10-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********40512
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********30046R
|
3 | 2015-04-01 | 投资人(股权)备案 |
股东: 田传云, **.*万; [退出]董政, ***.*万;组织机构: 董政 职务: 执行董事兼总经理;田传云 职务: 监事; [退出]
|
股东: 翟俊, **.**万; [新增]董政, ***.**万;组织机构: 翟俊 职务: 监事; [新增]董政 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2014-11-21 | 投资人(股权)备案 |
股东: 王磊, ***.*万; [退出]董政, ***.*万;组织机构: 董政 职务: 执行董事兼总经理;王磊 职务: 监事; [退出]
|
股东: 田传云, **.*万; [新增]董政, ***.*万;组织机构: 董政 职务: 执行董事兼总经理;田传云 职务: 监事; [新增]
|
5 | 2014-07-28 | 投资人(股权)备案 |
股东: 赵初, ***.*万; [退出]董政, ***.*万;组织机构: 董政 职务: 执行董事兼总经理;赵初 职务: 监事; [退出]
|
股东: 王磊, ***.*万; [新增]董政, ***.*万;组织机构: 董政 职务: 执行董事兼总经理;王磊 职务: 监事; [新增]
|
6 | 2014-06-09 | 投资人(股权)备案 |
股东: 董政, ***.*万;赵初, ***.*万;王磊, ***.*万; [退出]
|
股东: 赵初, ***.*万;董政, ***.*万;
|
7 | 2014-05-22 | 住所变更 |
住所: 杭州市滨江区长河街道滨安路***号*幢E楼*层***室
电话:
|
住所: 杭州市西湖区文三路***号浙江中小企业大厦****、****、****、****、****室 电话:
|