序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江申通汽车有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张旭峰
|
|
2 |
胡利群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 住所变更 |
浙江省杭州市下城区绍兴路***-*号
|
浙江省杭州市拱墅区东新街道绍兴路***-*号
|
2 | 2020-07-17 | 法定代表人变更 |
陈文娟
|
张旭峰
|
3 | 2019-07-05 | 住所变更 |
杭州市沈半路***号
|
浙江省杭州市下城区绍兴路***-*号
|
4 | 2018-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 张玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 蓝晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 赵炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 胡利群; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈文娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2018-12-29 | 法定代表人变更 |
张旭峰
|
陈文娟
|
6 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 蓝晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 诸葛承军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 赵炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黎曦; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 张旭峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 蓝晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
7 | 2017-09-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********37488T
|
8 | 2017-09-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘南方;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:张志如;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:戴建萍;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:张志如;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
9 | 2016-09-26 | 高级管理人员备案 |
张旭峰,诸葛承军,赵炜,蓝晖 [退出]
|
张旭峰,诸葛承军,赵炜,蓝晖,黎曦 [新增]
|
10 | 2015-06-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 池婉芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 叶寒鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张旭峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 诸葛承军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 蓝晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张旭峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 赵炜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 诸葛承军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|