序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙卫东
|
|
2 |
谢芳
|
|
3 |
魏烨杰
|
|
4 |
郭海月
|
|
5 |
黄禹舜
|
|
6 |
李旖旎
|
|
7 |
宣权
|
|
8 |
许炯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 法定代表人变更 |
刘宏远
|
龙卫东
|
2 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘宏远; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 李旖旎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许炯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郭海月; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 魏烨杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄禹舜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙卫东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙卫东; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:陈凯;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 宣权; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 李旖旎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许炯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郭海月; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 魏烨杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄禹舜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙卫东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名:陈凯;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-06-20 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2022-06-20 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州市金融投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江钱运资产管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州市金融投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
5 | 2022-06-20 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区庆春东路*-*号**楼****室
|
浙江省杭州市上城区庆春东路*-*号**楼****室
|
6 | 2022-06-20 | 章程备案 |
|
具体修改内容见2018年3月1日修改后的新章程。
|
7 | 2022-06-20 | 法定代表人变更 |
刘宏远
|
刘宏远
|
8 | 2022-06-20 | 出资日期备案 |
企业名称: 杭州市金融投资集团有限公司; 出资日期: 2017-10-16;企业名称: 浙江钱运资产管理有限公司; 出资日期: 2017-10-13;
|
企业名称: 杭州市金融投资集团有限公司; 出资日期: 2017-10-16;
|
9 | 2022-06-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州市金融投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江钱运资产管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 杭州市金融投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
10 | 2022-06-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘宏远; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 司祾; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 方旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 许炯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭海月; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙卫东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙卫东; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:陈凯;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘宏远; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李旖旎; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 许炯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郭海月; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 魏烨杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 黄禹舜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 龙卫东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙卫东; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:陈凯;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|