序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洋洋 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 刘智会 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘智会
|
|
2 |
李洋洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘智会; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘理想; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 刘智会; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李洋洋; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2021-06-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘智会; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 刘理想; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 刘智会; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 李洋洋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2019-12-19 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开****区通惠北路**号柏丽轩***室-**(自行分割)
|
浙江省杭州市萧山区北干街道天润商业中心*幢****室-**(自行分割)
|
4 | 2019-06-17 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路**号e*信息文创园A区D***-**室
|
浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开****区通惠北路**号柏丽轩***室-**(自行分割)
|
5 | 2018-03-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪金星; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 李传尧; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 刘智会; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 刘理想; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2018-03-28 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
7 | 2018-03-28 | 法定代表人变更 |
李传尧
|
刘智会
|
8 | 2018-03-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 倪金星; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 王梅琴; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 刘智会; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 刘理想; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2018-03-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李传尧;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李传尧;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:刘智会;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘智会;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2017-12-07 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|