序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 三花控股集团有限公司 | 88.04348% | 20250.0万人民币 |
2 | 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 11.95652% | 2750.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张亚波
|
|
2 |
史初良
|
|
3 |
黄宁杰
|
|
4 |
陈金玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 史初良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张亚波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 翁伟峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 陈金玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄宁杰; 证件号码: *********; 职位: 董事;
|
姓名: 史初良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 史初良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 张亚波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈金玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄宁杰; 证件号码: *********; 职位: 董事;
|
2 | 2020-09-25 | 经营范围变更 |
生产:自动化控制、精密测试仪器(除国家专项审批)、机械配件;服务:太阳能光热、智能电控一体化、节能制冷空调、暖通领域技术前期研究开****,试验设备和工艺装备的开****,智能控制元器件开****、技术开****、技术服务、技术咨询和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:机械设备研****;太阳能****电技术服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;仪器仪表制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;通信设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2020-09-25 | 法定代表人变更 |
张亚波
|
张亚波
|
4 | 2020-09-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2020-01-21 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
6 | 2020-01-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 三花控股集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江三花绿能实业集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 三花控股集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%;企业名称: 浙江三花绿能实业集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
7 | 2019-11-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 三花控股集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江三花绿能实业集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 三花控股集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江三花绿能实业集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
8 | 2019-11-08 | 经营范围变更 |
生产:自动化控制、精密测试仪器(除国家专项审批);服务:太阳能光热、智能电控一体化、节能制冷空调、暖通领域技术前期研究开****,试验设备和工艺装备的开****,智能控制元器件开****、技术开****、技术服务、技术咨询和服务。
|
生产:自动化控制、精密测试仪器(除国家专项审批)、机械配件;服务:太阳能光热、智能电控一体化、节能制冷空调、暖通领域技术前期研究开****,试验设备和工艺装备的开****,智能控制元器件开****、技术开****、技术服务、技术咨询和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-05-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-08-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2018-05-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 史初良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张亚波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张道才; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 陈金玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄宁杰; 证件号码: *********; 职位: 董事
|
姓名: 史初良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张亚波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 翁伟峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 陈金玉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄宁杰; 证件号码: *********; 职位: 董事
|