序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵楚涵 | 97.5% | 975.0万人民币 |
2 | 张慧清 | 2.5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵楚涵
|
|
2 |
邵志
|
|
3 |
张慧清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶林锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 张慧清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵志; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵楚涵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 张慧清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵志; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵楚涵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 邵楚涵; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2021-09-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邵楚涵; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 叶林锋; 出资额: **万; 百分比: *.*%; [退出]
|
姓名: 邵楚涵; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 张慧清; 出资额: **万; 百分比: *.*%; [新增]
|
3 | 2017-09-14 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|
4 | 2017-09-14 | 注册资本(金)变更 |
50
|
1000( + 1900% )
|
5 | 2017-09-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶林锋; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 邵楚涵; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 叶林锋; 出资额: **万; 百分比: *.*%姓名: 邵楚涵; 出资额: ***万; 百分比: **.*%
|
6 | 2016-12-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:099989487
|
统一社会信用代码:*****2
|