序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑翔 | 70% | 350万人民币 |
2 | 李嘉 | 30% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑翔
|
|
2 |
林兰香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-08 | 经营范围变更 |
服务:企业管理咨询,财务信息咨询(除代理记账),税务信息咨询,工商事务代理,商标事务代理,企业形象策划,房地产信息咨询,房地产营销策划,汽车代驾,代客户办理银行按揭手续,电子商务技术、网络信息技术、计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,设计、制作、代理国内广告,品牌策划,公关活动策划,承办会展,教育信息咨询(除出国留学中介)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:商务信息咨询、企业管理咨询,财务信息咨询(除代理记账),税务信息咨询,工商事务代理,商标事务代理,企业形象策划,房地产信息咨询,房地产营销策划,汽车代驾,电子商务技术、网络信息技术、计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,设计、制作、代理国内广告(除网络广告),品牌策划,公关活动策划,承办会展,教育信息咨询(除出国留学中介)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-05-06 | 住所变更 |
浙江省杭州市下城区庆春路***号君安酒店***室
|
浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦***-*室
|
3 | 2019-05-06 | 管辖单位变更 |
萧山局
|
空港分局
|
4 | 2019-04-16 | 名称变更 |
伯骏(杭州)资产管理有限公司
|
伯骏(杭州)企业管理有限公司
|
5 | 2019-04-16 | 经营范围变更 |
服务:资产管理、投资咨询(除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务),企业管理咨询,财务信息咨询(除代理记账),税务信息咨询,工商事务代理,商标事务代理,企业形象策划,房地产信息咨询,房地产营销策划,汽车代驾,代客户办理银行按揭手续,电子商务技术、网络信息技术、计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,设计、制作、代理国内广告,品牌策划,公关活动策划,承办会展,教育信息咨询(除出国留学中介及咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:企业管理咨询,财务信息咨询(除代理记账),税务信息咨询,工商事务代理,商标事务代理,企业形象策划,房地产信息咨询,房地产营销策划,汽车代驾,代客户办理银行按揭手续,电子商务技术、网络信息技术、计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,设计、制作、代理国内广告,品牌策划,公关活动策划,承办会展,教育信息咨询(除出国留学中介)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-02-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:唐为权;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:唐为权;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郑翔;现联络员固定电话:************;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑翔;现财务负责人固定电话:************;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2018-02-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐为权; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 林兰香; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 林兰香; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑翔; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2018-02-05 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
9 | 2018-02-05 | 法定代表人变更 |
唐为权
|
郑翔
|
10 | 2018-02-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 唐为权; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 李嘉; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 郑翔; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|