序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海新诣投资管理有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶建钢
|
|
2 |
韩斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶建钢; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 陈徐青; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 叶建钢; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 韩斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
2 | 2018-04-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张如锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 陈徐青; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 叶建钢; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 陈徐青; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2018-04-26 | 法定代表人变更 |
张如锋
|
叶建钢
|
4 | 2017-02-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:074348691
|
统一社会信用代码:*****6
|
5 | 2015-08-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 缪苗;注册资本: ***万人民币元;股东: 上海新诣投资管理有限公司, ***万;组织机构: 沈磊 职务: 监事;缪苗 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 张如锋;注册资本: ***万人民币元;股东: 上海新诣投资管理有限公司, ***万;组织机构: 陈徐青 职务: 监事;张如锋 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2014-08-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 赵琳;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 张洪瑞, *万;陈徐青, *万;沈磊, *万;赵丽, *万;张洪波, **.*万;张磊, **.*万;组织机构: 张洪波 职务: 监事;张磊 职务: 执行董事;赵琳 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 缪苗;企业类型: 一人有限责任公司(私营法人独资);股东: 上海新诣投资管理有限公司, ***万;组织机构: 沈磊 职务: 监事;缪苗 职务: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2014-05-13 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 西湖区浙江大学紫金港校区蓝田*幢***室
实收资本: ***万人民币元
股东: 张洪波, **万 张磊, **万
电话:
|
住所: 杭州市西湖区浙江大学紫金港校区蓝田*幢***室 实收资本: *万人民币元 股东: 张洪瑞, *万 陈徐青, *万 沈磊, *万 赵丽, *万 张洪波, **.*万 张磊, **.*万 电话:
|
8 | 2013-08-19 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 西湖区紫金港校区蓝田*幢***室
电话:
|
住所: 西湖区浙江大学紫金港校区蓝田*幢***室 电话:
|