序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马飞 | 100% | 150.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马飞
|
|
2 |
马琪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 董坚中; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 马超; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 马云根; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 马飞; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
2 | 2018-08-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2018-08-17 | 法定代表人变更 |
马超
|
马飞
|
4 | 2015-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********98138X
|
5 | 2013-07-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(有效期至2012年12月31日)。
|
许可经营项目: 包装装潢、其他印刷品印刷(在许可证件有效期内经营)。
|
6 | 2011-09-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 董坚中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 马飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 董坚中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 马超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
7 | 2011-09-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 董坚中; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 马超; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 马飞; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 董坚中; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 马超; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 马云根; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2011-09-09 | 法定代表人变更 |
马飞
|
马超
|
9 | 2011-09-09 | 组织机构变更 |
姓名: 董坚中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 马飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 董坚中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 马超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|