序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-13 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国人民人寿保险股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国人民人寿保险股份有限公司宁波市分公司; 注册号: *****;
|
2 | 2020-11-13 | 负责人变更 |
汪其敏 [退出]
|
范铁柱 [新增]
|
3 | 2019-07-24 | 营业场所变更 |
浙江省宁波市鄞州区首南街道泰安中路***号(盈升大厦第*层南区)
|
浙江省宁波市鄞州区南部商务区泰安中路***号盈升大厦第*层
|
4 | 2019-07-24 | 企业类型变更 |
股份有限公司(中外合资、未上市)分支机构
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
5 | 2019-07-24 | 负责人变更 |
庾军 [退出]
|
汪其敏 [新增]
|
6 | 2017-12-22 | 负责人变更 |
毛建良 [退出]
|
庾军 [新增]
|
7 | 2017-12-22 | 法定代表人变更 |
毛建良
|
庾军
|
8 | 2017-06-28 | 住所变更 |
宁波市鄞州区首南街道天达巷***号***室
|
浙江省宁波市鄞州区首南街道泰安中路***号(盈升大厦第*层南区)
|
9 | 2016-09-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:698232937
|
统一社会信用代码:*****R
|
10 | 2014-11-12 | 负责人变更 |
郑亚飞 [退出]
|
毛建良 [新增]
|