序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 芦军 | 70% | 140万人民币 |
2 | 张爱华 | 30% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
芦军
|
|
2 |
王华丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 孙亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 芦军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王华丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 芦军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 芦军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2020-06-01 | 法定代表人变更 |
孙亮
|
芦军
|
3 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴水根; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 孙亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 孙亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 孙亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 孙亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 芦军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2020-05-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴坚学; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张爱华; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 邱炯; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 芦军; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 张爱华; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
5 | 2017-08-24 | 住所变更 |
宁波市江东区兴宁路**号(*-**)
|
浙江省宁波市鄞州区兴宁路**号(*-**)
|
6 | 2017-08-24 | 法定代表人变更 |
吴坚学
|
孙亮
|
7 | 2016-02-18 |
注册号:********86302组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********958689
|
|
8 | 2016-02-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:308995868
|
统一社会信用代码:*****9
|
9 | 2015-06-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邱炯; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张爱华; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 吴水根; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 邱炯; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张爱华; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 吴坚学; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2015-06-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邱炯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 邱炯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 吴水根; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 吴坚学; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴坚学; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴水根; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|