序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京首都开****股份有限公司 | 51% | 61200万元 |
2 | 福建中庚置业有限公司 | 49% | 58800万元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白杨
|
|
2 |
梁衍锋
|
|
3 |
那军
|
|
4 |
何勇
|
|
5 |
曹莉
|
|
6 |
李国伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何勇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 曹莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 梁衍锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王一丁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 那军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 黄晓军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 何勇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 曹莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李国伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 梁衍锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 白杨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 那军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-01-08 | 法定代表人变更 |
那军
|
白杨
|
3 | 2020-08-27 | 经营范围变更 |
从事互联网科技创新平台建设运营;信息科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开****、技术转让、技术服务、技术咨询;动画、漫画平面设计;文化艺术交流策划;展览展示服务;供应链管理;销售建筑材料、装饰材料、五金、机电产品(不含汽车);货物进出口、技术进出口;房地产开****、经营;房地产信息咨询;不动产租赁;酒店管理,物业管理;产业园运营管理;园林绿化工程施工;装卸搬运服务;果蔬种植(限分支机构经营)(以上项目涉及资质的凭资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:房地产开****经营;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:酒店管理;住房租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批****;房地产咨询;物业管理;园区管理服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;平面设计;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:轻质建筑材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-05-26 | 出资比例备案 |
企业名称: 北京首都开****股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 福建中庚置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 北京首都开****股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 福建中庚置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-05-26 | 章程备案 |
|
详见2020年5月26日书式材料
|
6 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 梁衍锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王一丁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢震; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 那军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 黄晓军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何勇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 曹莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 梁衍锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王一丁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 那军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 黄晓军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2019-11-28 | 注册资本(金)变更 |
4800
|
120000( + 2400% )
|
8 | 2019-11-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 福建中庚置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 北京首都开****股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 福建中庚置业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 北京首都开****股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
|
9 | 2019-11-28 | 注册资本(金)变更 |
****
|
******
|
10 | 2019-08-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:黄晓军;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张海涛;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:翁杨洋;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张海涛;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|