序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈德益 | 14.7% | 635.04万人民币 |
2 | 郑巨州 | 13.7% | 591.84万人民币 |
3 | 张轮 | 11.94% | 515.808万人民币 |
4 | 周贻朋 | 10.46% | 451.872万人民币 |
5 | 黄可奶 | 9.2% | 397.44万人民币 |
6 | 陈达 | 8.064% | 348.3648万人民币 |
7 | 林金龙 | 7.35% | 317.52万人民币 |
8 | 吴升三 | 7.35% | 317.52万人民币 |
9 | 葛建乐 | 7.216% | 311.7312万人民币 |
10 | 包建炜 | 5.02% | 216.864万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑巨州
|
|
2 |
陈达
|
|
3 |
王建光
|
|
4 |
林金龙
|
|
5 |
陈德益
|
|
6 |
葛建乐
|
|
7 |
吴升三
|
|
8 |
张轮
|
|
9 |
包建炜
|
|
10 |
黄可奶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈德益; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 郑巨州; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 周贻朋; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**%;姓名: 黄可奶; 出资额: ***.**万; 百分比: *.*%;姓名: 陈达; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 吴升三; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 林金龙; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 葛建乐; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 张轮; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 杜王坤; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 包建炜; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 王建光; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 陈德益; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 郑巨州; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 张轮; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**%;姓名: 周贻朋; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**%;姓名: 黄可奶; 出资额: ***.**万; 百分比: *.*%;姓名: 陈达; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 吴升三; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 林金龙; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 葛建乐; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 包建炜; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 王建光; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
2 | 2021-05-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 包建炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴升三; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 张轮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王建光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 葛建乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑巨州; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 陈德益; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈达; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄可奶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 包建炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴升三; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 张轮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王建光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 葛建乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑巨州; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈德益; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈达; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 黄可奶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-05-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑巨州;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:林金龙;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈达;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林金龙;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-05-31 | 法定代表人变更 |
郑巨州
|
陈达
|
5 | 2021-04-14 | 出资比例备案 |
姓名: 包建炜; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 吴升三; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 周贻朋; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**%;姓名: 张轮; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 杜王坤; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 林金龙; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 王建光; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 葛建乐; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 郑巨州; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陈德益; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陈达; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 黄可奶; 出资额: ***.**万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 包建炜; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 吴升三; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 周贻朋; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**%;姓名: 张轮; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 杜王坤; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 林金龙; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 王建光; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 葛建乐; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 郑巨州; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陈德益; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陈达; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 黄可奶; 出资额: ***.**万; 百分比: *.*%;
|
6 | 2020-04-10 | 出资比例备案 |
姓名: 包建炜; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 吴升三; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 周贻朋; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**%;姓名: 张轮; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 杜王坤; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 林金龙; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 王建光; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 葛建乐; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 郑巨州; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陈德益; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陈达; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 黄可奶; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
姓名: 包建炜; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 吴升三; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 周贻朋; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**%;姓名: 张轮; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 杜王坤; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 林金龙; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;姓名: 王建光; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 葛建乐; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 郑巨州; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陈德益; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陈达; 出资额: ***.***万; 百分比: *.**%;姓名: 黄可奶; 出资额: ***.**万; 百分比: *.*%;
|
7 | 2019-03-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:林金龙;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:林金龙;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郑巨州;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林金龙;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2019-03-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 包建炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴升三; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事姓名: 张轮; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 林金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 王建光; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 葛建乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑巨州; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈德益; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈达; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄可奶; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 包建炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴升三; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事姓名: 张轮; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 林金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王建光; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 葛建乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑巨州; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 陈德益; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈达; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄可奶; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
9 | 2019-03-18 | 法定代表人变更 |
林金龙
|
郑巨州
|
10 | 2019-03-18 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|