序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈璞 | 50% | 2500万人民币 |
2 | 周培赞 | 50% | 2500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈璞
|
|
2 |
周培赞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
仓山分公司
|
||
2 |
晋安分公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-30 | 章程备案 |
旧章程
|
2017-10-29新章程
|
2 | 2017-08-11 | 董事备案 |
郑祥泽陈群力康复询 [退出]高晓娟林伟李孔忠吴旭日
|
吴旭日林伟高晓娟郑祥泽陈群力李孔忠林心勇 [新增]
|
3 | 2017-08-11 | 章程备案 |
旧章程
|
2017-07-20新章程
|
4 | 2017-08-11 | 监事备案 |
王清汤明强叶林 [退出]
|
汤明强王清何菁 [新增]
|
5 | 2017-08-11 | 经理备案 |
李孔忠 [退出]
|
林心勇 [新增]
|