序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许良土 | 35% | 525万人民币 |
2 | 杨春晶 | 30% | 450万人民币 |
3 | 张尊革 | 5% | 75万人民币 |
4 | 管赛亚 | 2% | 30万人民币 |
5 | 褚人平 | 2% | 30万人民币 |
6 | 陈友庆 | 2% | 30万人民币 |
7 | 翁平伦 | 2% | 30万人民币 |
8 | 史军艳 | 2% | 30万人民币 |
9 | 洪桂良 | 2% | 30万人民币 |
10 | 陈佳思 | 2% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张尊革
|
|
2 |
许良土
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 许良土; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨春晶; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 许良土; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张尊革; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
2 | 2016-01-26 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈佳思; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 陈友庆; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 管赛亚; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 洪桂良; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 蒋胜潮; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 梁飞云; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 刘亚玉; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 沈映含; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 史军艳; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王灿才; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王益堂; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 翁平伦; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 余良元; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 朱西贤; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 褚人平; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 杨春晶; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 许良土; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 陈佳思; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 陈友庆; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 管赛亚; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 洪桂良; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 蒋胜潮; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 梁飞云; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 刘亚玉; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 沈映含; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 史军艳; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王灿才; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王益堂; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 翁平伦; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 余良元; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 朱西贤; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 褚人平; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 张尊革; 出资额: **; 百分比: *% [新增]姓名: 杨春晶; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 许良土; 出资额: ***; 百分比: **%
|
3 | 2016-01-26 | 组织机构变更 |
姓名: 许良土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨春晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 许良土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张尊革; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
4 | 2016-01-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 健康信息咨询服务(不含医疗诊治活动);初级食用农产品、保健食品、化妆品、健身器材、日用品销售;文化活动策划、品牌推广
|
一般经营项目: 健康信息咨询服务(不含医疗诊治活动);初级食用农产品、化妆品、健身器材、日用品销售;文化活动策划、品牌推广
|
5 | 2016-01-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨春晶
|
张尊革
|
6 | 2015-10-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****J
|
7 | 2015-10-14 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 瑞安市安阳街道万松东路***弄*幢*号 邮政编码: ****** 电话: *********住所所在行政区划:安阳街道
|
住所: 瑞安市安阳街道隆山东路***号新潮大厦C单元**楼室北 邮政编码: ****** 电话: *********住所所在行政区划:安阳街道
|
8 | 2015-07-15 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈佳思; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 陈友庆; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 管赛亚; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 洪桂良; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 蒋胜潮; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 梁飞云; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 刘亚玉; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 沈映含; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 史军艳; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 王灿才; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 王益堂; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 翁平伦; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 余良元; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 朱西贤; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 褚人平; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 杨春晶; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 许良土; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 陈佳思; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 陈友庆; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 管赛亚; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 洪桂良; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 蒋胜潮; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 梁飞云; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 刘亚玉; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 沈映含; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 史军艳; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王灿才; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王益堂; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 翁平伦; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 余良元; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 朱西贤; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 褚人平; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 杨春晶; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 许良土; 出资额: ***; 百分比: **%
|
9 | 2015-07-15 | 注册资本(金)变更 |
100
|
1500( + 1400% )
|
10 | 2015-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 许良土; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余祥志; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 许良土; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨春晶; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|