序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈明华 | 89.8% | 449万人民币 |
2 | 祝大进 | 10.2% | 51万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈明华
|
|
2 |
祝大进
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
嘉兴市大明实业有限公司经开分公司
|
祝大进 | 2004-05-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 经营范围变更 |
五金、不锈钢制品、塑料制品(不含塑料造粒)、化纤织品、服装的制造、加工;钢材、建筑材料(不含危险化学品及易制毒化学品)、五金交电、服装鞋帽、针织品、日用百货的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
|
一般项目:五金、不锈钢制品、塑料制品(不含塑料造粒)、化纤织品、服装、金属结构的制造、加工;钢材、建筑材料(不含危险化学品及易制毒化学品)、五金交电、服装鞋帽、针织品、日用百货的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2015-10-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********68133N
|
3 | 2015-10-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 祝小芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 祝大进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2015-10-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 祝小芳; 出资额: **; 百分比: **.*% [退出]姓名: 陈明华; 出资额: ***; 百分比: **.*%
|
姓名: 祝大进; 出资额: **; 百分比: **.*% [新增]姓名: 陈明华; 出资额: ***; 百分比: **.*%
|
5 | 2015-10-21 | 组织机构变更 |
姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 祝小芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 祝大进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2015-04-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 翁直中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 祝小芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-04-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 翁直中; 出资额: **; 百分比: **.*% [退出]姓名: 陈明华; 出资额: ***; 百分比: **.*%
|
姓名: 祝小芳; 出资额: **; 百分比: **.*% [新增]姓名: 陈明华; 出资额: ***; 百分比: **.*%
|
8 | 2015-04-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1996-5-15 至 2036-5-14
|
营业期限: 1996-5-15 至 9999-9-9
|
9 | 2015-04-30 | 组织机构变更 |
姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 翁直中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陈明华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 祝小芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2008-04-17 | 集团编号升级 |
注册号:*****69
|
注册号:*****
|