序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江德清交运投资建设有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐敏慧
|
|
2 |
夏奇
|
|
3 |
李超
|
|
4 |
王英杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-09 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2022-04-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘继军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡华锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 蔡晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 蔡晓红; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 陈洪浙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 唐敏慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 唐敏慧; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 夏奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李超; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王英杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2020-11-13 | 法定代表人变更 |
蔡晓红
|
唐敏慧
|
4 | 2019-09-23 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省德清县交通投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 浙江德清交运投资建设有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
5 | 2017-11-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:丁一奇;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:蔡晓红;原财务负责人固定电话:****-*******;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:丁一奇;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话: ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:陈洪浙;现财务负责人固定电话:****-*******;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
6 | 2017-11-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********55626组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********69738H
|
7 | 2014-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 何国民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]姓名: 蒋慧健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吕秋月; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶树兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑其良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [退出]
|
姓名: 蔡晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 蔡晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈洪浙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 胡华锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 潘继军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
8 | 2014-07-22 | 法定代表人变更 |
郑其良
|
蔡晓红
|
9 | 2014-07-22 | 住所变更 |
住所: 武康镇中兴北路西侧 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:武康镇
|
住所: 德清县武康镇中兴南路**-**号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:武康镇
|
10 | 2014-07-22 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 何国民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]姓名: 蒋慧健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吕秋月; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶树兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑其良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理或经理 [退出]
|
姓名: 蔡晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 蔡晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈洪浙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 胡华锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 潘继军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|