序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴上虞荣林电器有限公司 | 54.54706% | 154.51万美元 |
2 | 力宏集团有限公司 | 45.45294% | 128.75万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢爱群
|
|
2 |
谢裕民
|
|
3 |
俞军林
|
|
4 |
方宏海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********676034
|
2 | 2017-01-11 | 住所变更 |
住所: 上虞市上浦工业区 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 绍兴市上虞区上浦工业区 邮政编码: ****** 电话: *******
|
3 | 2017-01-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005/9/12 至 2017/9/11
|
营业期限: 2005/9/12 至 9999/9/9
|
4 | 2011-03-10 | 注册号升级 |
注册号: 企合浙绍总字第003476号
|
注册号: ********
|
5 | 2011-03-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谢爱群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 谢裕民; 证件名称: ; 证件号码: **********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 俞军林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞军林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 方宏海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 谢爱群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 谢裕民; 证件名称: ; 证件号码: **********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 俞军林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞军林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
6 | 2011-03-03 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 力宏集团有限公司; 出资额: **; 百分比: **.**%; 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 上虞市荣林电器有限公司; 出资额: **; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 力宏集团有限公司; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%; 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 上虞市荣林电器有限公司; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2011-03-03 | 经营范围变更 |
经营范围: 电器、电子元件制造、加工、销售(涉及行政许可的凭许可文件生产、经营)。
|
经营范围: 电器、电子元件制造、加工、销售自产产品。
|
8 | 2011-03-03 | 组织机构变更 |
姓名: 谢爱群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 谢裕民; 证件名称: ; 证件号码: ********46; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 俞军林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞军林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 方宏海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 谢爱群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 谢裕民; 证件名称: ; 证件号码: ********46; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 俞军林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞军林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
9 | 2011-03-03 | 实收资本变更 |
110
|
283.26( + 157.50909% )
|
10 | 2011-03-03 | 注册资本(金)变更 |
110
|
283.26( + 157.50909% )
|