序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋立飞
|
|
2 |
李保真
|
|
3 |
董义祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-18 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 蒋立飞、德誉佳国际集团有限公司;清算组负责人: 蒋立飞;地址: 浙江省绍兴市上虞区百官街道新叶家埭村;联系方式: ************
|
2 | 2020-09-08 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 德誉佳国际集团有限公司、蒋立飞;清算组负责人: 蒋立飞;地址: 浙江省绍兴市上虞区百官街道新叶家埭村;联系方式: ************
|
3 | 2019-03-06 | 法定代表人变更 |
|
蒋立飞
|
4 | 2018-07-30 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 德誉佳国际集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
5 | 2018-07-30 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|
6 | 2018-07-30 | 投资总额变更 |
|
1100.0000( + 83.33333% )
|