序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵谦 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 吕俊 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵谦
|
|
2 |
吕俊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绍兴市鼎丰精密模具有限责任公司甘霖分公司
|
史兵华 | 2004-07-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-07 | 章程备案 |
|
|
2 | 2017-11-07 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2017-03-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
4 | 2017-03-03 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2017-03-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
6 | 2011-06-10 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2011-06-10 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2011-06-10 | 一般经营项目变更 |
|
|
9 | 2011-06-10 | 组织机构变更 |
|
|
10 | 2011-06-10 | 名称变更 |
|
|