序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祝银明 | 100% | 280.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祝银明
|
|
2 |
李海峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-01-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 李海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
2 | 2013-01-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙德恩; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 高建芳; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 祝银明; 出资额: ***; 百分比: ***% [新增]
|
3 | 2013-01-10 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2013-01-10 | 组织机构变更 |
姓名: 高建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 李海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
5 | 2012-11-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙德恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 孙德恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 高建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
6 | 2012-11-28 | 组织机构变更 |
姓名: 高建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙德恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 孙德恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 高建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 祝银明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
7 | 2012-11-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙德恩
|
祝银明
|
8 | 2012-09-05 | 住所变更 |
住所: 绍兴县湖塘街道铜井村 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:湖塘街道
|
住所: 绍兴县夏履镇江夏公路以南、明珠路以东 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:湖塘街道
|
9 | 2012-02-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨水琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 裘冠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 裘冠军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 高建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙德恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 孙德恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
10 | 2012-02-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨水琴; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 裘冠军; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 孙德恩; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 高建芳; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|