序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 无限售流通股 | 56.32746% | 15411.1917万人民币 |
2 | 有限售流通股 | 43.67254% | 11948.8083万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕强
|
|
2 |
吕丽珍
|
|
3 |
欧阳波
|
|
4 |
蔡海静
|
|
5 |
吴汝来
|
|
6 |
吴子富
|
|
7 |
俞伟峰
|
|
8 |
杨希光
|
|
9 |
张希平
|
|
10 |
朱仁标
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司杭州分公司
|
吴汝来 | 2021-10-19 |
2 |
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司义乌分公司
|
金丽丹 | 2018-06-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;
|
2 | 2022-05-10 | 注册资本(金)变更 |
*****.****
|
*****.****
|
3 | 2022-02-15 | 注册资本(金)变更 |
*****.****
|
*****.****
|
4 | 2022-02-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;
|
5 | 2021-12-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;
|
6 | 2021-12-15 | 注册资本(金)变更 |
*****.****
|
*****.****
|
7 | 2021-11-03 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 有限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;
|
8 | 2021-11-03 | 注册资本(金)变更 |
*****.****
|
*****.****
|
9 | 2021-11-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴汝来;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吴汝来;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:施佩安;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吴汝来;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞伟峰; 证件号码: P******(*); 职位: 董事;姓名: 吕丽珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴子富; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴汝来; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙大建; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张希平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱仁标; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨希光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 欧阳波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郭峻峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 俞伟峰; 证件号码: P******(*); 职位: 董事;姓名: 吕丽珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 吴子富; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴子富; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 吴汝来; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙大建; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张希平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱仁标; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨希光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 欧阳波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蔡海静; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|