序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘真
|
|
2 |
黄国柱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉健; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 厉健; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈文明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 刘真; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 刘真; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 黄国柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-06-02 | 法定代表人变更 |
厉健
|
刘真
|
3 | 2019-06-12 | 经营范围变更 |
新能源技术研****、技术转让、技术咨询、技术服务;光伏****电项目的开****、建设、维护、经营管理及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
新能源技术研****、技术转让、技术咨询、技术服务;光伏****电项目的开****、建设、维护、经营管理及技术咨询;太阳能光伏****电和电力销售(具体范围详见《电力业务许可证》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴海荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 吴海荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 陈文明; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 厉健; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 厉健; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 陈文明; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2019-06-12 | 法定代表人变更 |
吴海荣
|
厉健
|
6 | 2018-07-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶佳杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 肖峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 肖峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 吴海荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 吴海荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 陈文明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2018-07-23 | 法定代表人变更 |
肖峰
|
吴海荣
|
8 | 2018-07-23 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 西安隆基新能源有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 浙江正泰新能源开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
9 | 2018-07-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:叶佳杰;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王敏敏;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:翟凯凯;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:kaikai.*****;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:丁力;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:li.ding*@astronergy.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2017-10-25 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|