序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金拥军 | 45% | 476.46万人民币 |
2 | 洪华海 | 20% | 211.76万人民币 |
3 | 陶志 | 15% | 158.82万人民币 |
4 | 丁毕俭 | 10% | 105.88万人民币 |
5 | 邵全跃 | 10% | 105.88万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金拥军
|
|
2 |
金冠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江永固为华涂料有限公司临海办事处
|
金益民 | 2004-10-15 |
2 |
临海市为华永固涂料有限公司桂林分公司
|
王敏 | 2001-09-11 |
3 |
浙江永固为华涂料有限公司永固防腐化工厂
|
金如朋 | 2001-08-02 |
4 |
临海市永固防腐化工厂龙港经销部
|
彭成福 | 2000-06-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2021-06-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2019-05-05 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2018-07-31 | 名称变更 |
|
|
5 | 2018-01-18 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2017-03-14 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2016-04-25 | 一般经营项目变更 |
|
|
8 | 2016-04-25 | 住所变更 |
|
|
9 | 2016-04-25 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2016-04-25 | 高级管理人员备案 |
|
|